Dogfen lywodraethu BRITISH ORNITHOLOGISTS' CLUB
Rhif yr elusen: 279583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 20/05/1975 AS AMENDED ON 10/05/1988 AS AMENDED ON 21/05/1996 AS AMENDED ON 31/10/2000 AS AMENDED ON 12/06/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SCIENTIFIC DISCUSSION BETWEEN MEMBERS AND OTHERS INTERESTED IN ORNITHOLOGY AND TO FACILITATE THE DISSEMINATION OF SCIENTIFIC INFORMATION CONCERNED WITH ORNITHOLOGY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.