HANOVER HOUSING ASSOCIATION CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides support to older people principally through support to the charitable activities of Hanover Housing Association and communities which the Association serves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
- 19 Hydref 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HHACT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.73k | £17.41k | £38.90k | £18.36k | £21.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.86k | £12.08k | £30.93k | £19.55k | £215.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 27 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 27 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 30 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 28 Medi 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 05 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 28 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 15 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 26 Awst 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24TH JANUARY 1980
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF THE AGED BY THE PROVISION OF TREATMENT OR CARE AND HOUSING AND ASSOCIATED AMENITIES. B) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY AND IN PARTICULAR TO ADVANCE EDUCATION,RELIEVE POVERTY AND PROVIDE RELIEF IN CASES OF NEED FOR PERSONS WHO ARE SICK CONVALESCENT OR INFIRM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window