ymddiriedolwyr GEORGE ADAMSON WILDLIFE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 279598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Michael Alfred Thomson | Cadeirydd | 18 October 2017 |
|
|
||||
Mervyn Chaplin | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
David Peacock | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Sam Neckar | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Kaytie Grant | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Ronald Cohn | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Astrid Anne Sylvia Harbord | Ymddiriedolwr | 30 August 2017 |
|
|
||||
BRIAN JACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL CHAUVEAU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BOB MARSHALL-ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY MARRIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.