ymddiriedolwyr THE CLARE ANCIENT HOUSE MUSEUM
Rhif yr elusen: 279609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Glenn Patullo | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Judith Anne Slinn | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Hayward | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Christopher Paul Allan | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Mary Frances Owen | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
Nickie Carpenter | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Anne Davies | Ymddiriedolwr | 01 February 2010 |
|
|
||||
Dr Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 31 December 2008 |
|
|
||||
CHRISTOPHER GORDON BEENHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.