Ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF SCHOOL AND COLLEGE LEADERS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 279628

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Grady | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
John Fryett | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
ALAN BRADY | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
JOHN CAMP | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||
PAULINE THOMAS | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
PAM ROBERTS | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Theo Nickson | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
STEPHEN BRIERLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Lesley Cooper | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
RACHEL BERTENSHAW | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
ANN MULLINS BA FRSA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.