Horham Village Hall Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Meetings, lectures, classes, social events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1981: Cofrestrwyd
- COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- HORHAM COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- HORHAM VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY RICHARD FRANK DEBENHAM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kerina Jane | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Kay Smith Jeffrey | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Jamie John Wilson | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Maryann Cartwright | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|||||
Paul Hambling | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|||||
Neil Douglas Cartwright | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|||||
STEVEN ANDREW HAVERS | Ymddiriedolwr | 24 July 2011 |
|
|||||
MRS M H STREETER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR D WHATLING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS KAREN ALDERTON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.08k | £979 | £8.80k | £19.11k | £23.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.17k | £3.38k | £5.64k | £8.59k | £16.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £250 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LAND REGISTRY TRANSFER AND TRUST DEED DATED 11TH JULY 1978 as amended on 11 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF HORHAM IN THE COUNTY OF SUFFOLK WITHOUT DISTINICTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETING LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF HORHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Doggetts Farm
New Street
Stradbroke
Eye
IP21 5JG
- Ffôn:
- 01379384869
- E-bost:
- m.streeter@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window