ymddiriedolwyr THORNFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 279758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (175 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hemmings | Cadeirydd | 12 July 2016 |
|
|
||||
Roger Baxter | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Liz Childs | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
SUSAN HANSLIP | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Michelle Preston | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
Lynn Airton | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
Billy Preston | Ymddiriedolwr | 31 May 2015 |
|
|
||||
Maggie Regan | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||
CAROLE GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRACY YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.