Hanes ariannol MARGARET MORRIS MOVEMENT INTERNATIONAL LIMITED
Rhif yr elusen: 279795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.92k | £59.31k | £18.73k | £30.57k | £68.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.37k | £89.71k | £40.67k | £58.99k | £128.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.