THE ISRAELI DANCE INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IDI'S PRINCIPAL ACTIVITIES ARE: RESEARCH & PRODUCTION OF MATERIALS; TRAINING FOR TEACHERS AND YOUTH LEADERS; CLASSES FOR ADULTS, YOUTH AND CHILDREN IN THE LONDON AREA; PERFORMING GROUPS WHICH PROVIDE A COMMUNITY OUTREACH FUNCTION, INTRODUCING MANY THOUSANDS OF PEOPLE EACH YEAR TO THE VIBRANT NATURE OF ISRAELI AND JEWISH DANCE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1206015 THE ISRAELI DANCE INSTITUTE
- 30 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
- 24 Hydref 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- IFDI (Enw gwaith)
- ISRAEL DANCE INSTITUTE (Enw gwaith)
- ISRAEL FOLK DANCE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- THE ISRAEL FOLK DANCE INSTITUTE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.99k | £76.01k | £107.11k | £101.15k | £122.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.19k | £72.70k | £81.36k | £119.61k | £128.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.94k | £21.13k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MARCH 1980 AS AMENDED 3 MARCH 1992 AND 5 APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ISRAELI AND JEWISH FOLK DANCES AND SONGS BY MEANS OF TEACHING, DEMONSTRATIONS AND OTHER SUITABLE METHODS. (B) TO PROVIDE AND ENCOURAGE RESEARCH INTO - AND STUDY OF - THE ORIGINS, DEVELOPMENT AND PRACTICE OF ISRAELI AND JEWISH FOLK DANCES AND TO PUBLISH ALL USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window