ymddiriedolwyr 2ND ST IVES (HUNTS) SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 279852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (247 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon David Flanagan | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Simon Margot | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Peter Sulivan | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Louisa Vencenza Jones | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Claire-Joanne Stewart | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Linda Jane Moore | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Michael David Leasure | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Joanne Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
ROB TAYLOR | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||
HARVEY FERRIES | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||
JOHN ANDREW HLADKIWSKYJ | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.