ALTON COUNSELLING SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alton Counselling Service aims to provide high quality counselling, for an individually negotiated donation which ensures nobody is refused counselling for financial reasons. We provide a safe environment and an assurance of confidentiality which gives clients the opportunity to talk through and reflect upon difficulties which we can all experience from time to time in life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £963 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
- ALTON COUNSELLING SERVICE (Enw gwaith)
- ALTON PASTORAL COUNSELLING SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Bothwell | Cadeirydd | 13 November 2017 |
|
|
||||
Sophia Armstrong | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Fiona Strathern Lapraik | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Graham Hill | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.27k | £54.14k | £68.98k | £68.98k | £52.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.00k | £60.18k | £62.43k | £62.43k | £60.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.66k | £6.00k | £9.41k | £6.00k | £963 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6TH FEBRUARY 1980 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 7 DECEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM MENTAL AND EMOTIONAL DISABILITIES IN PARTICULAR TO PROVIDE COUNSELLING TO PERSONS SEEKING HELP FOR EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES IN ACCORDANCE WITH CURRENT BEST PRACTICE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT (B) TO CONDUCT STUDY AND RESEARCH INTO METHODS OF TREATMENT OF SUCH PERSONS THROUGH PSYCHIATRY IN PARTICULAR TO RESEARCH THE THEORY AND PRACTICE OF COUNSELLING AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY AND RESEARCH (C) TO OFFER TRAINING AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN COUNSELLING TO QUALIFIED AND TRAINEE COUNSELLORS.
Maes buddion
ALTON, HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Church Street
ALTON
GU34 2DA
- Ffôn:
- 0142089207
- E-bost:
- admin@altoncounselling.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window