LETCHWORTH AND BALDOCK DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 279860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity fosters the aims of The Scout Association to help young people achieve their full physical, intellectual, social and spiritual potential as individuals, as responsible citizens and as Members of their local, national and international communities. The Scouting method is to give young people the opportunity to 'learn by doing' in partnership with adults.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £84,853
Cyfanswm gwariant: £93,363

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sophie Malone Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Glenn Read Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Clair Calver Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Aird Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Alan James Mann Ymddiriedolwr 13 May 2021
Dim ar gofnod
Russell Paul Wake Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Robert Andrew Coldrey Ymddiriedolwr 12 March 2020
Dim ar gofnod
Paul David Grosvenor Tyler Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
Kenneth George Osborne Ymddiriedolwr 09 May 2019
Dim ar gofnod
George Robert Muge Ymddiriedolwr 10 May 2018
Dim ar gofnod
HAYLEY PALMER Ymddiriedolwr 10 May 2018
Dim ar gofnod
Jacob Adam Grosvenor Tyler Ymddiriedolwr 10 April 2018
4TH LETCHWORTH SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Tierney Ymddiriedolwr 04 May 2015
Dim ar gofnod
APRYL GOODWIN Ymddiriedolwr 12 March 2014
Dim ar gofnod
JEREMY CROXFORD Ymddiriedolwr 22 October 2012
STEVENAGE AND DISTRICT RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP CHARSLEY Ymddiriedolwr 16 October 2012
Dim ar gofnod
MICHAEL JOHN DURRANT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER KING Ymddiriedolwr
WYMONDLEY WOOD SCOUT AND GUIDE ACTIVITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.17k £84.31k £32.61k £45.88k £84.85k
Cyfanswm gwariant £58.47k £40.76k £51.56k £45.22k £93.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £600 £10.00k £12.31k £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2024 232 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

19 Mehefin 2024 232 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Kingsfield House
Hadrian Way
BALDOCK
SG7 6FR
Ffôn:
01462895665