THE PUTNEY PARISH DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 279868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The restoration, development and maintenance of the churches of St Mary's and All Saints' in the Parish of Putney.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS RESTORATION FUND (Enw gwaith)
  • THE ST MARY'S PUTNEY AND THE CHURCH OF ALL SAINTS RESTORATION AND DEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
  • THE ST MARY'S PUTNEY RESTORATION AND DEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev JOHN WHITTAKER Cadeirydd 01 September 2018
MILES TRUST FOR THE PUTNEY AND ROEHAMPTON COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S PARISH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ALL SAINTS' PUTNEY
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PEST HOUSES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PUTNEY RELIEF COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
Richard John Holman FCA Ymddiriedolwr
NIND'S WANDSWORTH CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARTIN LUTHER KING MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORA AND OLIVE BREWER MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAULINE MEETINGS
Derbyniwyd: 44 diwrnod yn hwyr
Putney United Gospel Society
Derbyniwyd: Ar amser
ST NAZAIRE RAID MEMORIAL TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ALL SAINTS' PUTNEY
Derbyniwyd: Ar amser
TOGETHER FOR THE COMMON GOOD
Derbyniwyd: Ar amser
GERALD ALLISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £6 £0 £24 £0
Cyfanswm gwariant £3.53k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 GENOA AVENUE
LONDON
SW15 6DY
Ffôn:
02087890953
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael