Hanes ariannol BEXLEY VOLUNTARY SERVICE COUNCIL LIMITED
Rhif yr elusen: 279880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £567.15k | £542.17k | £920.43k | £898.98k | £838.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £538.30k | £546.97k | £827.62k | £823.11k | £748.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £492.77k | N/A | £36.78k | £321.63k | £271.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £503.57k | £596.90k | £395.66k | £311.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.24k | £11 | £107 | £2.83k | £40 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.33k | £5.63k | £167 | £415 | £1.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £559.13k | £536.33k | £920.11k | £895.71k | £835.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £459 | £197 | £42 | £28 | £1.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.05k | £532.79k | £813.80k | £810.11k | £735.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.25k | £14.18k | £13.82k | £13.00k | £13.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £23.59k | £20.08k | £7.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £83.57k | £0 | £38.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.