Ymddiriedolwyr OLD BASING VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 280006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Graham Steele Cadeirydd 24 March 2022
Dim ar gofnod
Peter Watson Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Lloyd Grassi Ymddiriedolwr 08 January 2017
Dim ar gofnod
Sheena Grassi Ymddiriedolwr 08 January 2017
Dim ar gofnod
Sven Godesen Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
Maureen Tickner Ymddiriedolwr 15 November 2015
Dim ar gofnod
MERVYNNE BERGER Ymddiriedolwr 05 September 2011
Dim ar gofnod
Susan Ingleby Ymddiriedolwr 01 September 1988
Dim ar gofnod
HILARY TODD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAT BRACE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RON COX Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN PHILIP DAVIE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SHEILA GRASSI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGARET PAYNE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod