Hanes ariannol DEVOTIONAL ASSOCIATES OF YOGESHWAR

Rhif yr elusen: 280019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £342.81k £569.48k £377.51k £520.82k £647.01k
Cyfanswm gwariant £252.85k £17.75k £558.21k £35.42k £47.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £563.48k N/A £491.43k £519.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £6.00k N/A £29.38k £127.05k
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 £47.81k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A £0 £47.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £17.75k N/A £35.42k £0