Hanes ariannol INES NEWMAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 280071
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.38k | £39.81k | £45.70k | £7.54k | £23.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.18k | £35.93k | £37.94k | £25.34k | £29.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.