ymddiriedolwyr PROSPECT HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 280093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Ludkin | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Ian Lilian Price | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Peter Harland Cadman | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Philomena Creffield | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Nathan David Bishop | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Carys Ritchie | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Nigel Sully | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Sadie Panter | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
Dr Helen Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Julie-Anne Marshman | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.