SAYAGYI U BA KHIN MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides facilities for the study and practice of Theravada Buddhism and Buddhist meditation in the tradition of Sayagyi U Ba Khin and Mother Sayamagyi
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 05 Mehefin 1980: Cofrestrwyd
- SAYAGYI U BA KHIN MEMORIAL TRUST (Enw gwaith)
- SAYAJI U BA KHIN MEMORIAL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Stanz Newton | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
OLIVER WATERHOUSE | Ymddiriedolwr | 07 August 2022 |
|
|
||||
Dr Amitabh Dwivedi | Ymddiriedolwr | 04 February 2018 |
|
|
||||
SIMON JUGHARD | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
||||
KYAW KYAW CHITTIN | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
||||
DR WILLIAM PRUITT | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
Dr CHRISTIAN KARL ERNST WUNSCHIK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSEPH ALOISIUS JOOSTEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA SALLY NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF KEDAR NATH DWIVEDI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARABELLA LILIAN VIRGINIA DELAHUNTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIRGINIA CUNYNGHAME JUDKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY MILLMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANZ CHRISTOF NEUNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID FORBES BORRIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL PAVITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAYE FRANCES HULENA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN GERALD DELAHUNTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THERES DORA KELLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £373.48k | £308.55k | £399.83k | £634.87k | £499.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.65k | £240.28k | £503.95k | £459.72k | £528.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £512.10k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £117.42k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £4.53k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £816 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £459.72k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.04k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 MAR 1980 AS AMENDED ON 19 NOV 2017 as amended on 13 Oct 2022 as amended on 14 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THERAVADA BUDDHIST RELIGION THROUGH PROMOTING IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES ESTABLISHED BY THE LATE SAYAJI U BA KHIN THE STUDY AND PRACTICE OF THE TECHNIQUES OF DEVELOPING CONCENTRATION INSIGHT AND HIGHER STANDARDS OF MORALITY AS ORIGINALLY TAUGHT BY THE BUDDHA THROUGH THE PUBLIC DISSEMINATION GENERALLY OF THE TEACHINGS OF BUDDHA.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SAYAGYI U BA KHIN MEMORIAL TRUST
SPLATTS HOUSE
THE SPLATTS
HEDDINGTON
CALNE
SN11 0PE
- Ffôn:
- 01380850238
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window