Hanes ariannol TINTINHULL RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 280182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.14k £11.41k £12.19k £10.86k £17.52k
Cyfanswm gwariant £13.25k £5.41k £8.25k £14.34k £12.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A £6.00k