Ymddiriedolwyr The Society for Cardiac Science and Technology LTD
Rhif yr elusen: 280183

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Walton | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Gareth Clifford | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Dr Katie Sanders | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Suzanne Louise Ramsay | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Dr Gavin Colin John McClean | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
James Malcolmson | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Vitor Miguel Felix Morgado | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Christopher James Cox | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Duncan Roger Sleeman | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Heather Herbert | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Dr Nolan Stain-Montalvo | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Baxter | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.