Hanes ariannol FAMILY MOSAIC COMMUNITY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 280229
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £2.34m £3.06m £2.01m £2.04m £2.22m
Cyfanswm gwariant £2.23m £2.28m £2.98m £2.76m £1.65m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion £2.34m £3.05m £2.01m £2.00m £2.00m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £35.17k £217.34k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.90k £10.35k £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.23m £2.27m £2.98m £2.76m £1.65m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.59k £2.79k £2.71k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0