Hanes ariannol THE CITY OF LONDON MIGRAINE CLINIC

Rhif yr elusen: 280294
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 01/01/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £123.21k £267.56k £240.85k £23.50k £23.50k
Cyfanswm gwariant £213.33k £327.05k £266.45k £23.50k £23.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A