ymddiriedolwyr AVON WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 280422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara Burch | Cadeirydd | 10 November 2022 |
|
|||||
Sumita Hutchison | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|||||
Karen Hills | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Martin John Lyne | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jayne Burgess | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Dominic Francis Hogg | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Ross Fairley | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
Pedram Hamed Asgarian | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
Katy Elzabeth Leahy | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Mark Daniel Steer | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Nathan Rutter | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Zac Nicholson | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.