ymddiriedolwyr EAU VIVE (UK) TRUST
Rhif yr elusen: 280452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC COTTRELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Aidan McCormack | Ymddiriedolwr | 26 January 2020 |
|
|
||||
Laura Kelly Yarr | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
Lorna Airey | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|
||||
Jonathan Harris | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
Dr Ashley Harris | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
TIM LIPTROT | Ymddiriedolwr | 05 March 2012 |
|
|
||||
REBECCA MARY CROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.