Hanes ariannol THE ST JAMES'S TRUST SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 280455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.56k £49.85k £67.47k £51.10k £48.96k
Cyfanswm gwariant £220.77k £198.78k £235.14k £364.24k £355.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A