ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY CHICHESTER
Rhif yr elusen: 280506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Ann Cook | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Gillian Walsh | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Dr Peter James Stewart Nicol | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Colin Cook Mr | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Judith Davenport | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Marian Carter | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM BASKERVILLE | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Peter Charles Chapman - Andrews | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
ANNE ANDREE GORBAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.