THE ASSOCIATION FOR POST-NATAL ILLNESS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to relieve the suffering of women suffering from post-natal depression or depression arising from pregnancy. The charity offers women advice, support and information about the illness. The charity promotes research into the causes of post-natal depression and dissemination of the results of that research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
392 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 1980: Cofrestrwyd
- A P N I (Enw gwaith)
- APNI (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CLARKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
ROBIN DAVID EVANS | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Professor Vivette Ann Susan Glover | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Dr Victoria Farrow | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH WISE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLARE BRABNER DELPECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RAJ PERSAUD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.34k | £64.77k | £146.26k | £1.44m | £61.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.70k | £60.70k | £63.54k | £95.82k | £88.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.43m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £4.94k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.31k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.40m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £95.60k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £216 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED ON 30TH JUNE 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 NOVEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF WOMEN SUFFERING FROM POST-NATAL DEPRESSION OR CONDITIONS OF SEVERE OR PROLONGED DEPRESSION OR RELATED ILLNESSES ARISING FROM PREGNANCY WHICH THREATENS THEIR MENTAL OR PHYSICAL HEALTH OR EMOTIONAL STABILITY. THE PROMOTION OF RESEARCH INTO POST-NATAL DEPRESSION OR ILLNESS AND THE DISSEMINATION OF THE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Floor Office
Fulham Park House
1A Chesilton Road
Fulham
London
SW6 5AA
- Ffôn:
- 0207 386 0868
- E-bost:
- info@apni.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window