Dogfen lywodraethu THE CYCLAMEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 280528
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 29TH JANUARY 1977 AS AMENDED 21ST FEBRUARY 1980, 8TH FEBRUARY 1983, 29TH SEPTEMBER 1991, 25TH SEPTEMBER 1994, 4TH OCTOBER 1998 AND 21ST SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE CULTIVATION, AND CONSERVATION, AND TO DISSEMINATE KNOWLEDGE OF THE GENUS CYCLAMEN AND ITS SPECIES FORMS AND CULTIVARS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.