Dogfen lywodraethu HALSTEAD DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 280552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/05/1980 AS AMENDED ON 19/06/1991 AS AMENDED ON 11/06/2007 AS AMENDED ON 17/09/2013 AS AMENDED ON 07 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF PEOPLE OVER 60 IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE BRAINTREE DISTRICT COUNCIL AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AREA OF BRAINTREE DISTRICT COUNCIL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.