ymddiriedolwyr KINGSHOTT SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 280626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Nathan | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|||||
IAN CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Clare Waller | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Harriet Marsh | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Samantha Selkirk | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Lara Pechard | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
James Bentall | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Richard Midgley | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.