Hanes ariannol EMPLOYMENT FOR THE DISABLED

Rhif yr elusen: 280668
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013
Cyfanswm Incwm Gros £30.43k £5.06k £1.26k £2.64k £9
Cyfanswm gwariant £2.48k £1.18k £36.13k £8.07k £40.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A