Hanes ariannol ST MICHAEL'S SCHOOL (LEIGH-ON-SEA) LIMITED

Rhif yr elusen: 280688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.40m £2.60m £2.82m £2.90m £2.96m
Cyfanswm gwariant £2.38m £2.71m £2.90m £2.84m £2.90m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £123.02k £29.24k N/A £46.30k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £123.02k £29.74k £500 £8 £148
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £8.47k £25.61k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.28m £2.57m £2.82m £2.89m £2.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £624 £59 £14 £1.51k £7.62k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.38m £2.71m £2.90m £2.83m £2.88m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £59.68k £68.17k £76.45k £56.94k £58.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £11.60k £13.60k