THE SUFFOLK HERALDRY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity helps restore Coats of Arms in the churches in Suffolk. We also hold exhibitions to enable members of the public understand why and how Coats of Arms are used in connection with families history etc. Taking this into schools enabling children to learn about heraldry. Also we are recording Coats of Arms on buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 21 Awst 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN JAMES TUNESI OF LIONGAM | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
DAWN BERNADETTE SCOTCHER | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
PATRICK GILBERT DOMINICK TORIGLIONI DEL CASSERO-NISBETT | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £862 | £744 | £20 | £724 | £365 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | £424 | £897 | £1.28k | £934 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Rhagfyr 2024 | 215 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH SEPTEMBER 1979 AS AMENDED 2ND OCTOBER 1980, AND 24TH OCTOBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE STUDY AND PRACTICE OF HERALDRY AND ALLIED SUBJECTS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO SUFFOLK, BY PROVIDING A PROGRAMME OF LECTURES AND DISCUSSION MEETINGS, BY ARRANGING VISITS TO PLACES OF HERALDIC OR HISTORIC INTEREST AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME SEE FIT. \THE SOCIETY SHALL ALSO SUPPORT THE AIMS OF THE HERALDRY SOCIETY.
Maes buddion
COUNTY OF SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
97 HUMBER DOUCY LANE
IPSWICH
IP4 3NU
- Ffôn:
- 01473726396
- E-bost:
- donandlucia@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window