Hanes ariannol THE NATIONAL EQUINE (AND SMALLER ANIMALS) DEFENCE LEAGUE INC ANIMALS REFUGE; HORSE PROTECTION SOCIETY; PIT PONY LEAGUE & THE ANTI- BEARING REIN ASSOC
Rhif yr elusen: 280700
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 19/11/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.79k | £711.06k | £440.14k | £507.71k | £205.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £648.60k | £794.98k | £915.01k | £992.37k | £697.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £555.73k | N/A | £398.58k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £19.59k | N/A | £38.65k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £68.86k | N/A | £17.72k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £66.88k | N/A | £52.76k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £481.65k | N/A | £325.93k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £721.52k | N/A | £973.35k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £43.98k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £16.55k | N/A | £10.86k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.