TRUST TO PRESERVE THE HISTORY OF 6TH AIRBORNE DIVISION'S ASSAULT INTO NORMANDY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation of sites in Normandy relevant to the history of the ^th Airborne Division.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1131977 THE PARACHUTE REGIMENT AND AIRBORNE FORCES CHARITY
- 21 Tachwedd 1980: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- AIRBORNE ASSAULT NORMANDY TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.82k | £3.29k | £7.25k | £8.57k | £2.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.28k | £3.81k | £1.62k | £6.05k | £4.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Ebrill 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 06 Mawrth 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 06 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17TH OCTOBER 1980
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PERMANENT PRESERVATION OF THE NORMANDY SITE FOR THE EDUCATION AND BENEFIT OF THE NATION AND THE ARMED FORCES OF THE UNITED KINGDOM AND PERSONS LIKELY TO ENLIST THEREIN. (B) SUCH OTHER TRUSTS OR PURPOSES (INCLUDING WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY THEREOF THE RELIEF OF NEED AMONGST MEMBERS DEPENDENTS AND FAMILIES OF BRITISH SERVICEMEN AND SERVICE CHARITIES GENERALLY) RECOGNISED BY THE LAWS OF ENGLAND TO BE CHARITABLE AS THE TRUSTEES SHALL, IN THEIR UNCONTROLLED DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE TRUST DEED.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window