Hanes ariannol SOUTH CENTRAL AMBULANCE LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 280826
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.13k | £45.85k | £47.82k | £121.15k | £38.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.72k | £24.18k | £11.50k | £73.17k | £202.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.