Hanes ariannol THE STRATTON NO2 CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 280926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £176.33k £141.47k £251.21k £246.46k £121.88k
Cyfanswm gwariant £88.36k £57.91k £176.96k £145.55k £130.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A