Hanes ariannol THE INSTITUTE OF GROUP ANALYSIS
Rhif yr elusen: 280942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.24k | £629.60k | £570.29k | £632.19k | £589.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £488.44k | £440.55k | £490.09k | £615.79k | £649.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £26.83k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30k | £113.65k | £300 | £6.30k | £26.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.60k | £31.34k | £5.65k | £18.84k | £31.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £508.64k | £482.48k | £560.81k | £605.35k | £529.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.70k | £2.13k | £1.11k | £1.70k | £1.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £110.65k | £0 | £0 | £17.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £488.44k | £440.55k | £490.09k | £615.79k | £649.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.19k | £8.29k | £8.29k | £11.88k | £9.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.