GURDWARA SAHIB WOOLWICH (WOOLWICH SIKH TEMPLE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of our charity mainly consist of the following: a. Sikh religious prayers for the local community b. Ceremonials functions such as marriages and religious functions such as Sikh new years c. Facilties for teaching punjabi and english languages for any ages d. provision of facilities for the local school children visits as part of their educational program
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

26 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Greenwich
Llywodraethu
- 29 Medi 1980: Cofrestrwyd
- GREENWICH SIKH ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- WOOLWICH SIKH TEMPLE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIRMAL KAILEY | Ymddiriedolwr | 03 December 2011 |
|
|
||||
Mandeep Kaur Bains | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Jagjeet Singh Bhansal | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Malkeet Singh | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Juginder Singh Puri | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Tarlok Singh Kallar | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Baljinder Singh Boyal | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Manjit Singh Biring | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Jaswinder Kaur Khunkhun | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
NARINDER PAUL SINGH JASSAL | Ymddiriedolwr | 26 July 2020 |
|
|
||||
DR Jagir Kaur Sekhon | Ymddiriedolwr | 27 August 2017 |
|
|
||||
Parminder Singh Dhesi | Ymddiriedolwr | 27 August 2017 |
|
|
||||
Narinder Pal Singh Bahia | Ymddiriedolwr | 27 August 2017 |
|
|
||||
Balbir Singh Kundi | Ymddiriedolwr | 02 August 2014 |
|
|
||||
SATNAM SINGH NAGRA | Ymddiriedolwr | 02 August 2014 |
|
|
||||
Rashpal Kaur Sanghera | Ymddiriedolwr | 02 August 2014 |
|
|
||||
Ram SIngh Sangha | Ymddiriedolwr | 02 August 2014 |
|
|
||||
GURPAL SINGH HUNDAL | Ymddiriedolwr | 03 December 2011 |
|
|
||||
GURMUKH SINGH MANN | Ymddiriedolwr | 03 December 2011 |
|
|
||||
PREM SINGH BHODEY | Ymddiriedolwr | 03 December 2011 |
|
|
||||
GURMIT KAUR KHATTRA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HARJINDER SINGH SAINI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BALJINDER SINGH SIDHU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TARLOCHAN SINGH VAID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANTOKH SINGH RAI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.25k | £107.23k | £192.02k | £257.70k | £263.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.74k | £110.75k | £146.04k | £220.15k | £313.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.13k | £4.50k | £16.17k | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | 163 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 NOVEMBER 1979 AS AMENDED 30 AUGUST 1980, 28 OCTOBER 1989, 24 SEPTEMBER 2000 AND 20 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE SIKH RELIGION AND PROVIDE FACILITIES FOR RELIGIOUS WORSHIP AND CEREMONIES. 2. TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE BENEFICIARIES. 3. TO ADVANCE EDUCATION A) BY THE PROVISION OF A LIBRARY IN THE FORM OF BOOKS ON RELIGION, RELIGIO HISTORICAL AND PROGRESSIVE SOCIAL LITERATURE IN PUNJABI, HINDI AND ENGLISH LANGUAGES. B) BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR TEACHING ENGLISH AND PUNJABI.
Maes buddion
UNDEFINED - IN PRACTICE LONDON BOROUGH OF GREENWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 CALDERWOOD STREET
WOOLWICH
LONDON
SE18 6QW
- Ffôn:
- 02088543224
- E-bost:
- GurdwaraPardhan@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window