LONDON SCRAP PROJECT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We advance the education of recycle and re-use of commercial and industrial waste via our membership with schools,nurseries,community groups etc., and have a community re-paint scheme for members and other groups when we access funding. As funding allows,we hold competitions and workshops also,and look to move forward towards sustainability across the board.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
Llywodraethu
- 10 Hydref 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Bennett | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Ian Jackson-Reeves | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Sally Emma Turner | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Vanessa Jackson-Reeves | Ymddiriedolwr | 21 December 2014 |
|
|
||||
Vanessa Joseph | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH Britton | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|
||||
SONIA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.54k | £55.69k | £71.16k | £78.59k | £79.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.22k | £87.62k | £87.91k | £85.11k | £83.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Mawrth 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Mawrth 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Mawrth 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH JULY 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30TH AUGUST 1980
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BY THE DISTRIBUTION OF DONATED MATERIAL TO SCHOOLS, PLAYGROUPS AND OTHER CHARITABLE INTITUTIONS ESTABLISHED FOR EDUCATIONAL PURPOSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Childrens Scrap Project
137 Homerton High Street
LONDON
E9 6AS
- Ffôn:
- 0208 985 6290
- E-bost:
- childrensscrap@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window