ymddiriedolwyr WILLIAMS SYNDROME FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 281014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richard Lawrie | Cadeirydd | 28 January 2020 |
|
|
||||
David Roger Robinson | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Dr Michael John Wolfman | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
BETHAN VASEY | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Stephanie Jayne Spencer | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
John Roy Folliss | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Meriel Jane Burrows | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||
LOUISE FISK | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||
PATRICK TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.