Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS ZACHARY MERTON COMMUNITY HOSPITAL, RUSTINGTON

Rhif yr elusen: 281055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.54k £10.96k £1.91k £2.78k £187
Cyfanswm gwariant £8.99k £2.47k £2.48k £3.49k £17.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A