ymddiriedolwyr HCPT (HOSANNA HOUSE AND CHILDREN'S PILGRIMAGE TRUST)
Rhif yr elusen: 281074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emma Jane Derby | Cadeirydd | 13 May 2017 |
|
|
||||
Tina Kearney | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Father Damian Cassidy | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Charlie O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Carl Adi Pandole | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Christopher John O'Dowd-Booth | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Diane Reid | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|||||
Helen Young | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
||||
Timothy James Madeley | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
||||
Timothy Paul Righton | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
||||
Rev JOHN CARROLL | Ymddiriedolwr | 20 May 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.