Hanes ariannol HOUNSLOW LAW CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 281136
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £371.05k £302.68k £207.61k £150.13k £135.63k
Cyfanswm gwariant £424.65k £291.60k £240.69k £148.52k £143.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A