THE EGA HOSPITAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The EGA Hospital Charity supports both patients and staff at the hospital. We award a Travel Fellowship yearly for doctors travelling abroad to further their training. We help with improvement of hospital facilities, fund research projects and buy vital equipment such as for fetal surgery or postnatal care, and much more. The EGA Charity PhD Scholarship, funding PhD fees, started in 2022.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Camden
Llywodraethu
- 20 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- EGA APPEAL TRUST (Enw gwaith)
- ELIZABETH GARRETT ANDERSON HOSPITAL APPEAL (Enw blaenorol)
- ELIZABETH GARRETT ANDERSON HOSPITAL APPEAL TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE CLARE DAVIES MBBS FRCOG | Cadeirydd | 18 December 2018 |
|
|
||||
Mark Turner | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Esther Kuria | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|||||
Nicola MacDonald | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Stuart Lavery | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Julie Hogg | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Dr SIMON WADDINGTON | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Professor Anna David | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.08k | £106.30k | £133.17k | £110.88k | £109.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.07k | £71.38k | £67.45k | £106.60k | £92.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30/09/1980 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/06/1992 AS AMENDED ON 27/05/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AMONG WOMEN AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE HEALTH OF WOMEN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY AT THE ELIZABETH GARRETT ANDERSON HOSPITAL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EGA HOSPITAL CHARITY
2ND FLOOR NORTH
250 EUSTON ROAD
LONDON
NW1 2PG
- Ffôn:
- 07907 121 027
- E-bost:
- uclh.EGAcharity@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window