THE ISLE OF WIGHT BUDDHIST FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 281174
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
Dim gwybodaeth ar gael
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 20 Mehefin 1991: y trosglwyddwyd cronfeydd i 289913 BUDDHA - DHAMMA FELLOWSHIP
- 19 Tachwedd 1980: Cofrestrwyd
- 20 Mehefin 1991: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dim gwybodaeth ariannol wedi'i darparu am y 5 cyfnod ariannol diwethaf
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Nid oes unrhyw wybodaeth am gyfrifon a datganiadau blynyddol ar gyfer yr elusen hon a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH NOVEMBER 1978 AS AMENDED 1ST JULY 1979, 5TH OCTOBER 1980, 15TH FEBRUARY 1981, 21ST FEBRUARY 1982 AND 12TH DECEMBER 1982
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE BUDDHISM BY THE TEACHING OF THE THERAVADA SCHOOL OF BUDDHISM AND PROVIDING A RESIDENTIAL CENTRE IN THE ISLE OF WIGHT FOR BHIKKHUS TO TEACH AND PRACTICE BUDDHISM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE ISLE OF WIGHT
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.