Friends Of Saint Lucia International

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main purposes are preventing or relieving poverty, advancing the arts, culture, heritage and promoting wider socio-economic change through educational activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- St Lucia
Llywodraethu
- 20 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- Friends Of Saint Lucia International (Enw gwaith)
- THE NATIONAL COMMITTEE FOR ST LUCIA HURRICANE RELIEF (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Mathew Melcher | Cadeirydd | 14 May 2018 |
|
|
||||
Craig Riviere | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
KAYLA CUDJOE | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Orleans Duncan | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Samantha Avril | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
SOLOMON ALEXIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Bertram Leon | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03k | £1.57k | £300 | £856 | £2.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £455 | £150 | £0 | £20 | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 9TH OCTOBER 1980 as amended on 01 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF NEED AND PHYSICAL AND MENTAL DISTRESS OCCASIONED BY OR IN CONSEQUENCE OF THE EFFECT IN ST LUCIA OF THE HURRICANE, THROUGH THE PROVISON OF MONEY, FOOD, BUILDING OR OTHER MATERIALS, VEHICLES, TOOLS, EQUIPMENT, SEEDS, FERTILISERS AND ANY OTHER NECESSITIES AND IN ANY OR ALL OTHER WAYS AS THE MEMBERS SHALL DECIDE.
Maes buddion
ST LUCIA, WEST INDIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carpenters and Dockland Centre
98 Gibbins Road
LONDON
Stratford
E15 2HU
- Ffôn:
- 07535827301
- E-bost:
- info@friendsofstlucia.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window