THE HENRY DE GRAY LODGE BENEVOLENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Thurrock
Llywodraethu
- 07 Mehefin 1980: Cofrestrwyd
- 24 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BENEVOLENT TRUST ACCOUNT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2004 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44 | £51 | £51 | £35 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £1.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2004 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH JUNE 1980
Gwrthrychau elusennol
TO OR THE RELIEF OF SUCH POOR AND DISTRESED BROTHER MASONS OR OTHER POOR AND DISTRESSED WIDOWS AND CHILDREN OR TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH MASONIC CHARITIES OR OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS, SOCIETIES AND OBJECTS AS THE LODGE SHALL IN DULY CONSTITUED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window