Hanes ariannol TAGMARSH CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 281297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £2.52m | £4.79m | £3.53m | £2.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.09m | £3.41m | £4.83m | £5.03m | £4.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £46.50k | £9.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £340.50k | £170.00k | £405.00k | £149.95k | £50.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £894.04k | £917.57k | £3.22m | £2.09m | £1.79m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £408.07k | £1.39m | £1.11m | £1.28m | £1.09m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £36.02k | £46.50k | £9.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.05m | £2.43m | £2.22m | £3.04m | £3.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.04m | £972.06k | £2.61m | £2.00m | £1.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.74k | £63.60k | £84.39k | £26.33k | £42.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.00m | £2.23m | £2.03m | £2.89m | £2.90m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £119.05k | £108.84k | £127.94k | £124.15k | £177.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.